Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Georges Strubel
Holunderweg 71
4500 Solothurn
Informazioni su KanalFritz Solothurn GmbH
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.01.2018
Cancellazione dal registro delle imprese
13.05.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Solothurn
Ufficio del registro di commercio
SO
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-241.4.016.414-8
IDI/IVA
CHE-395.545.920
Ramo economico
Fornitura di acqua e smaltimento di acque residue
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kanal- und Lüftungsreinigung, Ausführung von Rohr-, Schächte-, Strassen- und Kanalreinigungen, Kanal-Fernsehen-Untersuchungen sowie Druckprüfung von Leitungen und Schächten und deren Sanierung. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: KanalFritz Solothurn GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004888595, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2018, Publ. 1004454823). Die Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "KanalFritz GmbH", in Muri bei Bern (CHE-485.906.690), über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004454823, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Markus, von Schangnau, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biberstein Jauslin, Gisela Carmela, von Hubersdorf, in Belp, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4028533, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
KanalFritz Solothurn GmbH, in Solothurn, CHE-395.545.920, bei Georges Strubel, Holunderweg 71, 4500 Solothurn, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2018.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Kanal- und Lüftungsreinigung, Ausführung von Rohr-, Schächte-, Strassen- und Kanalreinigungen, Kanal-Fernsehen-Untersuchungen sowie Druckprüfung von Leitungen und Schächten und deren Sanierung. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Mit Erklärung vom 22.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jauslin, Stefan, von Muttenz, in Belp, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Reber, Markus, von Schangnau, in Wattenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.