Informazioni su Kaktus online GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kaktus online GmbH
- Kaktus online GmbH con sede a Rickenbach LU è attiva. Kaktus online GmbH è attiva nel ramo «Telefono e telecomunicazione».
- L’azienda è stata costituita nel 24.02.1997.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 03.01.2011. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-104.402.622.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: PRINT-FIX DRUCKTECHNIK AG, Swiss For Speed GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.02.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rickenbach (LU)
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.019.659-2
IDI/IVA
CHE-104.402.622
Ramo economico
Telefono e telecomunicazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Aufbau und Betrieb eines Internetservices; Betrieb eines Internetservers; Schulungen, Beratungen und Installationen rund ums Internet; Handel mit Hard- und Softwareprodukten der Kommunikationstechnik; Beteiligungen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kaktus online GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5970428, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kaktus online GmbH, in Rickenbach LU, CH-100.4.019.659-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001, S. 6488). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Markus, von Thalwil, in Aristau, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Weber, Christian, von Luzern und Menziken, in Luzern, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaktus Informatik & Elektronik AG (CH-100.3.007.244-7), in Rickenbach LU, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:Kaktus Informatik & Elektronik AG, Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00].
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kaktus online GmbH, in Rickenbach LU, Aufbau und Betrieb eines Internetservices, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2000, S. 109).
Statutenänderung:
31.07.2001. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Walter, von Dänikon, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Langenick, Bernadette, von Rifferswil, in Altendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Markus, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
Kaktus Informatik & Elektronik AG, in Rickenbach LU, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000. --.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Kaktus online GmbH, in R i c k e n b a c h L U, Aufbau und Betrieb eines Internetservices, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 05.03.1997, S. 1493).
Statutenänderung:
9.11.1999.
Zweck neu:
Aufbau und Betrieb eines Internetservices: Betrieb eines Internetservers;
Schulungen, Beratungen und Installationen rund ums Internet;
Handel mit Hard- und Softwareprodukten der Kommunikationstechnik;
Beteiligungen. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeanmonod, Yvan, von Provence, in Sursee, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-;
Nüesch, Christian, von Balgach und Zürich, in Fehraltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-;
Seinet, Peter, von Luzern und Neuenburg, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Markus, von Rickenbach LU, in Rickenbach LU, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.-];
Meier, Walter, von Dänikon, in Uitikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-;
Langenick. Bernadette, von Rifferswil, in Altendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-;
Weber, Christian, von Luzern und Menziken, in Luzern, Gesellschaften ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.