Indirizzo
c/o Markus Strebel
Bodenackerstrasse 558
5614 Sarmenstorf
Informazioni su Käsereigenossenschaft Sarmenstorf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Käsereigenossenschaft Sarmenstorf
- Käsereigenossenschaft Sarmenstorf a Sarmenstorf è una Società cooperativa nel ramo «Produzione di commestibili». Käsereigenossenschaft Sarmenstorf è attiva.
- Käsereigenossenschaft Sarmenstorf ha 4 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.02.2021.
- Käsereigenossenschaft Sarmenstorf è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-102.466.284.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.09.1907
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Sarmenstorf
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.000.657-5
IDI/IVA
CHE-102.466.284
Ramo economico
Produzione di commestibili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Wahrung und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder durch bestmögliche Verwertung der von diesen abgelieferten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Käsereigesellschaft Sarmenstorf
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Käsereigenossenschaft Sarmenstorf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005089775, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Käsereigenossenschaft Sarmenstorf, in Sarmenstorf, CHE-102.466.284, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2010, S.2, Publ. 5694224).
Domizil neu:
c/o Markus Strebel, Bodenackerstrasse 558, 5614 Sarmenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Rinaldo, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saxer, Andreas, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Markus, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Saxer, Simon, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Beat, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5694224, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Käsereigesellschaft Sarmenstorf, in Sarmenstorf, CH-400.5.000.657-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2008, S. 2, Publ. 4548398).
Statutenänderung:
22.04.2010, 14.05.2010.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Sarmenstorf. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 22.04.2010 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur, Alois, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4548398, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Käsereigesellschaft Sarmenstorf, in Sarmenstorf, CH-400.5.000.657-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.1998, S. 5312).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Stefan, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Döbeli, Magnus, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strebel, Markus, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Christoph, von Sarmenstorf, in Sarmenstorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.