Ulteriori indirizzi
Informazioni su Kaderstiftung der Mikron Gruppe
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Kaderstiftung der Mikron Gruppe
- Kaderstiftung der Mikron Gruppe opera nel settore «Esercizio di una casse pensioni» ed è attualmente attiva. La sede è a Biel/Bienne.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 12.07.1938.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 31.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-109.850.465.
- ACSF Holding AG, AESTHETICUM GmbH, Zweigniederlassung Biel, Allianz Suisse Generalagentur Martin Wittwer sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Matteo Castiglioni,
Samuel Kunz,
Jean-Charles Authier,
Rolf Rihs
i più recenti aventi diritto di firma
Matteo Castiglioni,
Samuel Kunz,
Nicole Caroline Oester,
Oliver Robert Eichenberger,
Jean-Charles Authier
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.1938
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.004.203-2
IDI/IVA
CHE-109.850.465
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Berufliche Vorsorge für die Mitglieder des Kaders der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma sowie Unternehmungen, die mit der Stifterfirma finanziell oder wirtschaftlich eng verbunden sind, durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen: an den Kadermitarbeiter im Falle von Alter oder Invalidität oder in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall oder Arbeitslosigkeit von ihm selbst; an den Kadermitarbeiter in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit oder Invalidität seines Ehegatten, seiner minderjährigen oder erwerbsunfähigen Kinder oder anderer Personen, für deren Unterhalt er sorgt; im Falle des Todes des Kadermitarbeiters an den überlebenden Ehegatten, den geschiedenen Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt seines Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist; ferner beim Fehlen solcher Personen an seine gesetzlichen Erben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Bern | 05.12.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revisia AG | Biel/Bienne | 01.09.2008 | 04.12.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Personalfürsorge-Stiftung der Maschinenfabrik Mikron A.G.
- Personalfürsorge-Stiftung der Maschinenfabrik Mikron AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kaderstiftung der Mikron Gruppe
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006044728, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kaderstiftung der Mikron Gruppe, in Biel/Bienne, CHE-109.850.465, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808131).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heierli, Andreas, von Gais, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Samuel, von Studen (BE), in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Castiglioni, Matteo, italienischer Staatsangehöriger, in Venegono Superiore (IT), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005808131, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kaderstiftung der Mikron Gruppe, in Biel/Bienne, CHE-109.850.465, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637007).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Route du Vignoble 17, 2017 Boudry].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumwald, Marco, von Freiburg, in Ipsach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bytyqi, Saranda, von Lauperswil, in Burgdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Nicole, von Frutigen, in Thun, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005637007, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kaderstiftung der Mikron Gruppe, in Biel/Bienne, CHE-109.850.465, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403229).
Weitere Adressen:
c/o Swiss Life Pension Services AG, Zweigniederlassung Bern, Zentweg 13, 3006 Bern.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.