Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Sede principale
Altre succursale (5)
Informazioni su Kaba Gilgen AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.1988
Cancellazione dal registro delle imprese
31.07.2008
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Gossau (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.9.033.205-8
IDI/IVA
CHE-475.661.877
Ramo economico
Fabbricazione di altre macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen, Anlagen, Steuerungen, Systemen und Komponenten in den Bereichen Tür- und Tor-Antriebstechnik, Sicherheits-, Förder- und Handlingtechnik.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Kaba Gilgen Ltd
- Kaba Gilgen SA
- Gilgen AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Kaba Gilgen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4596766, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kaba Gilgen AG, in Gossau SG, CH-320.9.033.205-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 59 vom 27.03.2008, S. 10, Publ. 4402520).
mit Hauptsitz in:
Schwarzenburg (Wahlern). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4402520, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kaba Gilgen AG, in Gossau SG, CH-320.9.033.205-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2007, S. 12, Publ. 4201276).
mit Hauptsitz in:
Schwarzenburg (Wahlern).
Identifikationsnummer Hauptsitz neu:
CH-035.3.007.677-8.
Zweck Hauptsitz:
[gestrichen].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Löschung des Zweckes und der Personen von Amtes wegen gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweifel, Konrad, deutscher Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, mit Kollektivprokura zu zweien;
Stadelmann, Dr. Werner, von Zürich, in Schindellegi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyffenegger, Jürg, von Wyssachen, in Schwarzenburg (Wahlern), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Hans, von Walterswil BE, in Toffen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gilgen, Jakob, von Rüeggisberg, in Schwarzenburg (Wahlern), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Rudolf Wilhelm, von Zürich, in Steinmaur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hintermann, Peter, von Unterengstringen, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gnos, Franz, von Silenen, in Ueberstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegenthaler, Hans Ulrich, von Trub, in Niederhünigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4201276, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Kaba Gilgen AG, in Gossau SG, CH-320.9.033.205-8, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Erzeugnissen usw. Zweigniederlassung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 12, Publ. 4092772).
mit Hauptsitz in:
Schwarzenburg (Wahlern).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Urs, von Langnau im Emmental, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), mit Kollektivprokura zu zweien;
Heynen, Otto, von Ausserberg, in Ausserberg, mit Kollektivprokura zu zweien.