Informazioni su K & S Management SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu K & S Management SA
- K & S Management SA ha sede a Orselina ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- L’azienda è stata costituita nel 22.11.2010 e ha una persona nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.07.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TI con l’IDI CHE-116.234.946.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.11.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Orselina
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.3.015.257-3
IDI/IVA
CHE-116.234.946
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo
L'attività immobiliare in genere, l'acquisto, la progettazione, la costruzione, la vendita e l'amministrazione di beni immobili, così come ogni attività nel campo della proprietà intellettuale, la partecipazione sotto qualsiasi forma in altre società. Costituzione di agenzie e rappresentanze.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: K & S Management SA
Numero di pubblicazione: HR02-1005239188, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
K & S Management SA, in Orselina, CHE-116.234.946, società anonima (Nr. FUSC 1 del 03.01.2013, p.0, Pubbl. 6999818).
Nuove azioni:
250 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 250 azioni al portatore da CHF 1'000.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative. Gli statuti della società non sono ancora stati adeguati;
l'adeguamento deve avvenire in occasione della prossima modifica statutaria.
Numero di pubblicazione: 6999818, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 14'750 del 10.12.2012, pubblicato sul FUSC no. 243 del 13.12.2012.K & S Management SA, in Orselina, CH-501.3.015.257-3, società anonima (FUSC no. 243 del 13.12.2012, Pubbl. 6974588).
Nuovo recapito:
Via Patocchi 48, 6644 Orselina.
Numero di pubblicazione: 6974588, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
K & S Management SA, in Locarno, CH-501.3.015.257-3, società anonima (FUSC no. 231 del 26.11.2010, p. 17, Pubbl. 5913226).
Statuti modificati:
06.12.2012, 07.12.2012.
Nuova sede:
Orselina.
Nuovo recapito:
Via Patocchi 44, 6644 Orselina.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Küchel, Karl Lothar, cittadino germanico, in Locarno, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Sambraus, Hans Joachim, cittadino germanico, in Orselina, amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente con firma collettiva a due].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.