Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o BG Mitte, Bürgschaftsgenossenschaft für KMU
Bahnhofstrasse 59 D
3400 Burgdorf
Informazioni su JUBAG AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.12.1990
Cancellazione dal registro delle imprese
21.06.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Burgdorf
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.000.842-7
IDI/IVA
CHE-101.781.613
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermeidung, Reduktion oder Tilgung von Verlusten der BG Mitte, Bürgschaftsgenossenschaft für KMU. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie Unternehmungen übernehmen oder sich an solchen beteiligen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte betreiben, die bestimmt oder geeignet sind, das Unternehmen zu entwickeln oder die Gesellschaftszwecke zu fördern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 02.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 | 05.08.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- JUBAG
- Jubag
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JUBAG AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005773783, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JUBAG AG, in Burgdorf, CHE-101.781.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2021, Publ. 1005092908). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BG Mitte, Bürgschaftsgenossenschaft für KMU, in Burgdorf (CHE-107.181.104), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005092908, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JUBAG AG, in Burgdorf, CHE-101.781.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kormann, André, von Bern, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werlen, Valentin, von Ferden, in Ferden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Susanna, von Thunstetten, in Koppigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Krauchthal (Hettiswil bei Hindelbank)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004680854, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
JUBAG AG, in Burgdorf, CHE-101.781.613, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Rolf Dr., von Luzern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Markus, von Seeberg, in Biberist, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kormann, André, von Bern, in Kirchberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].