Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Roman Bernhardsgrütter
Blessstrasse 19
8733 Eschenbach SG
Informazioni su Joventa AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1991
Cancellazione dal registro delle imprese
26.11.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Eschenbach (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.033.668-4
IDI/IVA
CHE-107.375.950
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von klima- und heizungstechnischen Geräten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 06.07.2004 | 25.11.2019 | |
Künzle Treuhand AG | Rapperswil-Jona | <2004 | 05.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Joventa Ltd in liquidation
- Joventa SA en liquidation
- Joventa AG
- Joventa SA
- Joventa Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Joventa AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004768318, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Joventa AG in Liquidation, in Eschenbach (SG), CHE-107.375.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2017, S.0, Publ. 3846727). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 3846727, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Joventa AG, in Eschenbach SG, CHE-107.375.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800497).
Firma neu:
Joventa AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Joventa SA en liquidation) (Joventa Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schieser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Olgiati, Dr. Lorenzo, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Triebold, Dr. Oliver, von Grenchen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3800497, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Joventa AG, in Eschenbach SG, CHE-107.375.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3138015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roubi, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schieser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].