Informazioni su Dr. Oliver Triebold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Oliver Triebold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005005405, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Schellenberg Wittmer AG, in Zürich, CHE-105.983.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905728).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liatowitsch, Manuel, von Basel, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser Russenberger, Nathalie, von Neuenhof, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtsch, Philippe, von Mels, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mies];
Ah Choon, Jean Jacques, von Vernier, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thônex];
Burrus, Louis, von Boncourt, in Collonge-Bellerive, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Groz, Philipp, von Neckertal, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Houdrouge, Tarek, von Guttet-Feschel, in Veyrier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Maraia, Jean-Frédéric, von Lancy, in Choulex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genève];
Sansonetti, Pietro, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Veyrier];
Triebold, Oliver, von Grenchen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].
Numero di pubblicazione: 3846727, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Joventa AG, in Eschenbach SG, CHE-107.375.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800497).
Firma neu:
Joventa AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Joventa SA en liquidation) (Joventa Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schieser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Niederanven (LU), Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Olgiati, Dr. Lorenzo, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Triebold, Dr. Oliver, von Grenchen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 1547249, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
Sterling Fluid Systems (Schweiz) AG, in Schaffhausen, CHE-107.077.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Triebold, Dr. Oliver, von Grenchen, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rix, Hans-Peter, genannt Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Itzehoe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
D'Abruzzo, Lorena, von Schaffhausen, in Stetten SH, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.