Informazioni su JOURNAL 21
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JOURNAL 21
- JOURNAL 21 ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una editoria (analogo/digitale)».
- La dirigenza dell’Organizzazione JOURNAL 21 è composta da 7 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 31.03.2022. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-169.338.194.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del comitato
Silvia Kübler,
Peter Hochmann,
Urs Peter Meier Germann,
Heinrich Heiner Hug,
Gottfried Reinhard Meier
i più recenti aventi diritto di firma
Silvia Kübler,
Peter Hochmann,
Urs Peter Meier Germann,
Heinrich Heiner Hug,
Gottfried Reinhard Meier
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.02.2012
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.6.001.612-3
IDI/IVA
CHE-169.338.194
Ramo economico
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Verein betreibt mit erfahrenen Journalistinnen und Journalisten eine Internet-Zeitung, die anspruchsvolle, fundierte und aktuelle Hintergrundberichte, Interviews, Analysen und Kommentare zur Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft bietet. Der Verein verfolgt weder kommerzielle Zwecke und noch erstrebt er einen Gewinn.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
JOURNAL21 | 21.01.2015 | attivo | 62623/2014 |
Ultimi comunicati FUSC: JOURNAL 21
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005439358, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JOURNAL 21, in Zürich, CHE-169.338.194, Verein (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Silvia, von Truttikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004642471, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JOURNAL 21, in Zürich, CHE-169.338.194, Verein (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2015, S.0, Publ. 2116705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänninger, Alex Peter, von Zürich, in Stettfurt, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochmann, Peter, genannt Pedro, von Locarno, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2116705, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
JOURNAL 21, in Zürich, CHE-169.338.194, Verein (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058569).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier Germann, Urs Peter, von Dintikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.