Succursale (1)
Informazioni su Josef Frey AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Josef Frey AG
- Josef Frey AG ha sede a Sursee, è attiva e opera nel ramo «Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 07.03.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Josef Frey AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-480.627.509.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sursee
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.797.226-3
IDI/IVA
CHE-480.627.509
Ramo economico
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Transporten aller Art, insbesondere in den Bereichen Abfallentsorgung; die Tätigkeitsbereiche erstrecken sich ferner auf das Recycling von Wertstoffen sowie die Führung von Sammelstellen; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Truvag Revisions AG | Sursee | 28.11.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Frey AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005694499, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Josef Frey AG, in Sursee, CHE-480.627.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388803). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Düring AG Ebikon, in Ebikon (CHE-108.730.060), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Hochdorf (CHE-239.451.886)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005388803, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Josef Frey AG, in Sursee, CHE-480.627.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Bruno, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005140772, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Josef Frey AG, in Sursee, CHE-480.627.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004882952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kientz, Susan Claire, von Basel, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien;
König, Helmut, von Beromünster, in Beromünster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Düring, Patrick, von Ebikon und Wil (SG), in Ballwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Düring, Ursula, von Ebikon, Luzern, Diemtigen und Wil (SG), in Ballwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frey, Bruno, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.