Informazioni su Jordi Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jordi Holding AG
- Jordi Holding AG ha sede a Bern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 21.09.2012 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 08.08.2017.
- L’IDI segnalata è CHE-187.128.513.
- Aegertenhof AG, Immobiliengesellschaft Sprünglistrasse AG, Jordi + Partner AG dipl. Architekten ETH/SIA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Matthias Wenger,
Roland Marcus Jordi,
Stefanie Sara Wenger-Jordi
i più recenti aventi diritto di firma
Matthias Wenger,
Roland Marcus Jordi,
Stefanie Sara Wenger-Jordi
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.09.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.055.045-2
IDI/IVA
CHE-187.128.513
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und das Halten von Beteiligungen an Immobilien-, Generalunternehmungs- und Beratungsgesellschaften. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jordi Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3684623, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jordi Holding AG, in Bern, CHE-187.128.513, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1141699).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger-Jordi, Stefanie, von Bern, Bolligen, Uetendorf und Wyssachen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Jordi, Roland, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Matthias, von Bolligen und Uetendorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1141699, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jordi Holding AG, in Bern, CH-036.3.055.045-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2012, Publ. 6864328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jordi Schumacher, Nadine, von Bern, Wyssachen und Sennwald, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger-Jordi, Stefanie, von Bern, Wyssachen, Bolligen und Uetendorf, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6864328, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jordi Holding AG, in Bern, CH-036.3.055.045-2, Mülinenstrasse 23, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.09.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf und das Halten von Beteiligungen an Immobilien-, Generalunternehmungs- und Beratungsgesellschaften. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.09.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wenger-Jordi, Stefanie, von Bern, Wyssachen, Bolligen und Uetendorf, in Bern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Jordi Schumacher, Nadine, von Bern, Wyssachen und Sennwald, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.