Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Lenzlinger Advokatur
Alpenstrasse 12
6304 Zug
Succursale (1)
Informazioni su JML AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.11.1986
Cancellazione dal registro delle imprese
07.08.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.019.620-3
IDI/IVA
CHE-106.013.881
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Vermittlung von Versicherungsverträgen, Vertrieb und Plazierung von Finanzprogrammen, insbesondere Anlagen in Gold und anderen Edelmetallen, Erbringung von Dienstleistungen auf dem Finanzsektor, Beratung in finanziellen Belangen, Entwicklung und Durchführung von Werbe- und Marketingstrategien sowie Vermittlungsgeschäfte; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | 01.11.2007 | 06.08.2015 | |
Bachmann Treuhand AG | Zürich | 31.07.2006 | 31.10.2007 | |
Ernst & Young AG | Zürich | <2004 | 30.07.2006 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- JML AG
- JML Jürg M. Lattmann AG
- JML Lattmann Jürg M. AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JML AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2310929, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JML AG in Liquidation, in Zug, CHE-106.013.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1255541). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 1255541, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JML AG, in Zug, CHE-106.013.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6627112).
Firma neu:
JML AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Lenzlinger Advokatur, Alpenstrasse 12, 6304 Zug.
Aktien neu:
1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.11.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamel, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Göfis (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sager, Dr. Christian, von Emmen und Zollikon, in Wald ZH, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dornbierer, Harald, von Thal, in Staad SG , Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6627112, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
JML AG, in Zug, CH-170.3.019.620-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 19, Publ. 5787352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bock, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamel, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Göfis (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.