Indirizzo
Route de la Bourgeoisie 47
1963 Vétroz
Informazioni su JL Sanitaire Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JL Sanitaire Sàrl
- JL Sanitaire Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Vétroz. JL Sanitaire Sàrl appartiene al settore «Altra attività edilizia» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 23.05.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-282.036.241.
- Agencement Bois & Design Sàrl, Auto JST Sàrl, GARAGE Pacheco Teixeira - BT hanno lo stesso indirizzo come JL Sanitaire Sàrl.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.05.2019
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Vétroz
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.4.010.490-5
IDI/IVA
CHE-282.036.241
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes opérations relatives aux travaux d'installation sanitaire, chauffage, ventilation, dépannage, rénovations ainsi que toutes activités convergentes.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JL Sanitaire Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005480294, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
JL Sanitaire Sàrl, à Saillon, CHE-282.036.241, société à responsabilité limitée (No. FOSC 95 du 17.05.2019, Publ. 1004633024). Par suite de transfert du siège à Vétroz, l'entité juridique est inscrite au Registre du commerce du Valais Central. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Bas-Valais.
Numero di pubblicazione: HR02-1005480306, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
JL Sanitaire Sàrl, précédemment à Saillon, CHE-282.036.241, société à responsabilité limitée (No. FOSC 95 du 17.05.2019, Publ. 1004633024).
Modification des statuts:
16.05.2022.
Nouveau siège:
Vétroz.
Nouvelle adresse:
Route de la Bourgeoisie 47, 1963 Vétroz.
Inscription ou modification de personne(s):
Lopes de Sousa, Jorge Ricardo, ressortissant portugais, à Vétroz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Saillon].
Numero di pubblicazione: HR01-1004633024, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
JL Sanitaire Sàrl, à Saillon, CHE-282.036.241, Route de Fully 15, 1913 Saillon, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
05.04.2019.
But:
toutes opérations relatives aux travaux d'installation sanitaire, chauffage, ventilation, dépannage, rénovations ainsi que toutes activités convergentes.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Faits qualifiés:
Apport en nature: selon contrat du 05.04.2019, sont apportés à la société pour CHF 20'000.00 divers actifs et matériel d'exploitation (divers outils, machines, etc.), apport accepté pour ce prix, en échange duquel sont remises à l'apporteur les 20 parts sociales de CHF 1'000.00 constituant le capital.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 05.04.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Lopes de Sousa, Jorge Ricardo, citoyen portugais, à Saillon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.