Indirizzo
c/o Jonathan Droux
Rue Champ-Bosson 47
1632 Riaz
Informazioni su JG Immo Invest SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JG Immo Invest SA
- JG Immo Invest SA da Riaz opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 04.12.2019 e ha 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.11.2021. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-283.812.551.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.12.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Riaz
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.571.978-7
IDI/IVA
CHE-283.812.551
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Effectuer toutes activités dans le domaine immobilier, soit en particulier l'achat, la vente, la construction, l'exploitation, la location et la gestion d'immeubles, ainsi que toutes activités liées à l'immobilier en Suisse. La société pourra procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, en rapport direct ou indirect avec ce but.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg SA, succursale de Bulle | Bulle | 15.11.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Bulle SA | Bulle | 09.12.2019 | 14.11.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JG Immo Invest SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005333869, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
JG Immo Invest SA, à Riaz, CHE-283.812.551 (FOSC du 09.12.2019, p. 0/1004778091).
Personne radiée:
Fiduconsult Bulle SA (CHE-105.862.452), organe de révision.
Nouvelle personne inscrite:
Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale de Bulle (CHE-174.226.833), à Bulle, organe de révision.
Numero di pubblicazione: HR01-1004778091, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
JG Immo Invest SA, à Riaz, Rue Champ-Bosson 47, c/o Jonathan Droux, 1632 Riaz, CHE-283.812.551. Nouvelle société anonyme. Statuts du 29.11.2019.
But:
effectuer toutes activités dans le domaine immobilier, soit en particulier l'achat, la vente, la construction, l'exploitation, la location et la gestion d'immeubles, ainsi que toutes activités liées à l'immobilier en Suisse. La société pourra procéder à toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, en rapport direct ou indirect avec ce but.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives. Restriction de transmissibilité des actions selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par écrit (via e-mail ou par téléfax) ou par FOSC.
Personnes inscrites:
Vallélian Guillaume, de Le Pâquier FR, à Bulle, administrateur, président, signature collective à deux;
Droux Jonathan, de Vuisternens-devant-Romont, à Riaz, administrateur, secrétaire, signature collective à deux.
Organe de révision:
Fiduconsult Bulle SA (CHE-105.862.452), à Bulle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.