Informazioni su JALLUT SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu JALLUT SA
- JALLUT SA ha sede a Bussigny, è attiva e opera nel ramo «Gestione fondi».
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 22.05.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-105.967.878.
- Allo stesso indirizzo come JALLUT SA sono iscritte 8 altre aziende attive. Queste includono: Clot Investissements Sàrl, Clot Isolation Sàrl, Clot SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Alberto Simonato,
Julian Reymond,
Guillaume Fahrni,
Yaël Brunschwig,
Yvan Silvio Schmidt
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.1949
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bussigny
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.167.998-9
IDI/IVA
CHE-105.967.878
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes activités liées aux conseils et à la gestion de fortune ainsi que toutes autres opérations financières; les opérations immobilières prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger sont exclues (pour but complet cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 22.05.2023 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 11.06.2020 | 15.03.2021 | |
BfB Fidam révision SA | Renens (VD) | <2004 | 10.06.2020 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Jallut S.A.
- Jallut SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: JALLUT SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005751061, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
JALLUT SA, à Bussigny, CHE-105.967.878 (FOSC du 03.06.2022, p. 0/1005488428). Garcia Esteban n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Simonato Alberto, de Ecublens (VD), à Denges, président, avec signature collective à deux, et Reymond Julian, de Montricher, à Jouxtens-Mézery, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Procuration collective à deux est conférée à Brunschwig Yaël, de Orbe, à Lausanne, et Fahrni Guillaume, de Vaulion, à Champvent. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-497.306.752), à Pully.
Numero di pubblicazione: HR02-1005488428, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
JALLUT SA, à Bussigny, CHE-105.967.878 (FOSC du 30.03.2021, p. 0/1005137765). Cretegny Yves n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Garcia Esteban, lequel n'est plus président, reste seul administrateur. Signature collective à deux est conférée à Schmidt Yvan, de Ernen, à Bursinel.
Numero di pubblicazione: HR02-1005137765, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
JALLUT SA, à Bussigny, CHE-105.967.878 (FOSC du 16.03.2021, p. 0/1005125358). La signature de Romanens Anne est radiée. Signature collective à deux est conférée à Gosset François, de France, à Lancy.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.