Informazioni su jaggigroup ag
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu jaggigroup ag
- jaggigroup ag con sede a Itingen è attiva. jaggigroup ag è attiva nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda jaggigroup ag è composta da 3 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.03.2018.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-104.034.636.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Gabriela Jaggi-Schaffner,
Martin Jaggi-Schaffner,
Heinz Jaggi-Faller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.01.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Itingen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.001.002-4
IDI/IVA
CHE-104.034.636
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Mittel- und Niederspannungsanlagen, Industrie-, Gewerbe- und Hausinstallationen, Installation und Unterhalt von Telekommunikationsanlagen, EDT-Netzwerken, Heizungsinstallationen sowie Handel mit elektrischen Artikeln und Apparaten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bayard Treuhand GmbH | Liestal | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Elektro Jaggi AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: jaggigroup ag
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4130305, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
jaggigroup ag, in Itingen, CHE-104.034.636, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2013, Publ. 7168114).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaggi-Schaffner, Martin, von Itingen und Habkern, in Itingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jaggi-Faller, Heinz, von Itingen und Habkern, in Itingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Bayard Treuhand GmbH (CHE-104.987.499), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: Bayard Treuhand GmbH (CH-280.4.001.971-2)];
Jaggi-Schaffner, Gabriela, von Itingen, in Itingen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 7168114, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
jaggigroup ag, in Itingen, CH-280.3.001.002-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2008, S. 5, Publ. 4511066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Beat, von Wenslingen und Basel, in Lausen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4511066, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
jaggigroup ag, in Itingen, CH-280.3.001.002-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2008, S. 5, Publ. 4275826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Beat, von Wenslingen und Basel, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.