Informazioni su Jacquet Osiro AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Jacquet Osiro AG
- Jacquet Osiro AG con sede a Aesch BL è attiva. Jacquet Osiro AG è attiva nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 05.08.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-108.764.461.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Eric Michel Jacquet,
Dr. Anton N. Fritschi,
Martin Bruno Helfenstein-Ammann
i più recenti aventi diritto di firma
Eric Michel Jacquet,
Dr. Anton N. Fritschi,
Martin Bruno Helfenstein-Ammann,
Jean-Luc Vogt
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.12.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.900.520-9
IDI/IVA
CHE-108.764.461
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf oder Verkauf, den Import, Export sowie den Grosshandel mit Industriegütern, insbesondere Metall- und Metallurgieerzeugnissen. Die Gesellschaft pflegt insbesondere auch die französisch-schweizerische Zusammenarbeit im schweizerischen und auf den internationalen Märkten. Die Gesellschaft erbringt Beratungs-, Ingenieur-, Fertigungs- und Lieferleistungen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann ferner Grundeigentum erwerben und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG | Basel | 24.07.2018 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 13.01.2009 | 23.07.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Jacquet Osiro SA
- Jacquet Osiro Ltd
- Jaqcuet Osiro AG
- Osiro AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jacquet Osiro AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006099877, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Jacquet Osiro AG, in Aesch (BL), CHE-108.764.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377957).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Helfenstein, Martin B., von Sempach, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Titterten].
Numero di pubblicazione: 4377957, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Jacquet Osiro AG, in Aesch (BL), CHE-108.764.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3972605).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TRETOR AG (CH-280.3.900.042-2), in Liestal, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-497.034.648), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3972605, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Jacquet Osiro AG, in Aesch (BL), CHE-108.764.461, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944823).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Robert, von Trüllikon, in Aesch (BL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacquet, Eric Michel, französischer Staatsangehöriger, in Vernaison (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritschi, Dr. Anton N., von Zwingen, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Helfenstein, Martin B., von Sempach, in Titterten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Vogt, Jean-Luc, französischer Staatsangehöriger, in Meyenheim (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.