Informazioni su Ishtar Music Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ishtar Music Sàrl
- Ishtar Music Sàrl è una Società a garanzia limitata con sede a Lausanne. Ishtar Music Sàrl appartiene al settore «Altre libere professioni» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Ishtar Music Sàrl è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 29.03.2004.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 22.07.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VD con l’IDI CHE-110.597.824.
- Oltre all’azienda Ishtar Music Sàrl sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: COFFEE PAGE Sàrl, DUO Architectes Paysagistes / Landschaftsarchitekten SARL.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.03.2004
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.038.930-7
IDI/IVA
CHE-110.597.824
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Organisation de manifestations (culturelles, sportives, artistiques, etc.), plus particulièrement de concerts et spectacles; conseils y relatifs; activités d'agent et de management artistique de même qu'activités liées à la production artistique.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ishtar Music Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005255774, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Ishtar Music Sàrl, à Lausanne, CHE-110.597.824 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249239).
Rectificatif:
l'inscription n° 15588 du 09.07.2021 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249239) est rectifiée en ce sens que Dénervaud Anne-Lise-Andrea cède 90 parts (et non 10 parts) de ses 100 parts de CHF 450 à Just Because Sàrl (CHE-115.120.122).
Numero di pubblicazione: HR02-1005249239, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Ishtar Music Sàrl, à Lausanne, CHE-110.597.824 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 01.07.2021.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts. Le capital social de CHF 45'000 est désormais divisé en 100 parts sociales de CHF 450, dont Dénervaud Anne-Lise-Andrea, maintenant de Val-de-Charmey, est titulaire. La clause statutaire relative à l'apport en nature est abrogée conformément à l'art. 628 al. 4 CO.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Dénervaud Anne-Lise-Andrea cède 10 parts de ses 100 parts de CHF 450, à Just Because Sàrl (CHE-115.120.122), à Lausanne, nouvelle associée avec 90 parts de CHF 450;
Dénervaud Anne-Lise-Andrea, qui signe désormais collectivement à deux, est maintenant titulaire de 10 parts de CHF 450.
Nouveau gérant:
Galley Samuel, de Autigny, à Zürich, président, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 5891202, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Ishtar Music Sàrl, à Lausanne, CH-550-1038930-7, organisation de manifestations (FOSC du 01.07.2010, p. 28/5704860). Schrepfer Eric, qui n'est plus associé, cède sa part de CHF 8'000 à l'associée-gérante Dénervaud Anne-Lise-Andrea, désormais titulaire de 1 part de CHF 23'000, 1 part de CHF 14'000 et 1 part de CHF 8'000.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.