Informazioni su INVACARE AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu INVACARE AG
- INVACARE AG da Aesch BL opera nel ramo «Commercio di beni di consumo» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.02.1992 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 25.04.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-107.385.983.
- Alber GmbH, Invacare International GmbH, LEICO Engineering GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Geoffrey Porter Purtill,
Kai Zhu,
Lorna Forman,
Jean-François Gsell
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.010.321-8
IDI/IVA
CHE-107.385.983
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Produktion und der Handel von bzw. mit Produkten der Medizin- und Rehabilitationstechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann in dieser Eigenschaft bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie den Tochtergesellschaften solcher direkten und indirekten Aktionären, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann Sicherheiten jeglicher Art gewähren oder Garantien abgeben für Verpflichtungen solcher Gesellschaften, einschliesslich, ohne Einschränkung, Pfandrechte, Abtretungen oder Übertragungen zu Sicherungszwecken, Garantien, jegliche Arten von Schadloshaltungspflichten, gegen Entgelt sowie ohne Entgelt. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien auch dann gewähren, wenn dies nur im alleinigen Interesse ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Dritten liegt, einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionären sowie den Tochtergesellschaften solcher direkten oder indirekten Aktionären.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG Basel | Basel | 31.07.2015 | 04.07.2016 | |
Ernst & Young AG | Basel | 05.10.2006 | 30.07.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- INVACARE Ltd.
- INVACARE SA
- Mobitec Rehab AG
- Alber AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: INVACARE AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005731531, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
INVACARE AG, in Witterswil, CHE-107.385.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690170). Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Aesch (BL) im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1005731572, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
INVACARE AG, bisher in Witterswil, CHE-107.385.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690170).
Statutenänderung:
31.03.2023.
Sitz neu:
Aesch (BL).
Domizil neu:
Neuhofweg 51, 4147 Aesch BL.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Produktion und der Handel von bzw. mit Produkten der Medizin- und Rehabilitationstechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung stehenden Geschäfte vornehmen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche erwerben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann in dieser Eigenschaft bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie den Tochtergesellschaften solcher direkten und indirekten Aktionären, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann Sicherheiten jeglicher Art gewähren oder Garantien abgeben für Verpflichtungen solcher Gesellschaften, einschliesslich, ohne Einschränkung, Pfandrechte, Abtretungen oder Übertragungen zu Sicherungszwecken, Garantien, jegliche Arten von Schadloshaltungspflichten, gegen Entgelt sowie ohne Entgelt. Die Gesellschaft kann solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien auch dann gewähren, wenn dies nur im alleinigen Interesse ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Dritten liegt, einschliesslich ihrer direkten und indirekten Aktionären sowie den Tochtergesellschaften solcher direkten oder indirekten Aktionären. [Zweckanpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis (Art. 118 HRegV).]
Numero di pubblicazione: HR02-1005690170, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
INVACARE AG, in Witterswil, CHE-107.385.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005567019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Binder, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Argenbühl (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purtill, Geoffrey, australischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Zhu, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Biberach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.