Indirizzo
Kägenstrasse 18, TechCenter Reinach
4153 Reinach BL
Succursale (3)
Informazioni su Intertek (Schweiz) AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Intertek (Schweiz) AG
- Intertek (Schweiz) AG ha sede a Reinach BL ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Analisi, tecniche, fisiche e chimiche».
- L’azienda è stata costituita nel 16.12.2003 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 14.12.2023.
- Intertek (Schweiz) AG è iscritta nel cantone BL con l’IDI CHE-110.352.760.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Reinach (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.312-8
IDI/IVA
CHE-110.352.760
Ramo economico
Analisi, tecniche, fisiche e chimiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen wie Materialprüfungen und analytischen Untersuchungen, beratenden Tätigkeiten und der Vertrieb von entsprechenden Gerätschaften. Die Aktivitäten der Gesellschaft betreffen insbesondere Industriebereiche, wie zum Beispiel die chemische und die agrochemische, die pharmazeutische und die medizinische, die Lebensmittel- und kosmetische Industrie auch bezüglich ihrer Verpackungen, die Auto- und die Luftfahrtindustrie inklusive ihrer Schmierstoffe, Konstruktionen und Rohrleitungen sowie die Herstellung allgemeiner Konsumgüter wie Textilien und Hartwaren. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Vertrieb, Marketing und Geschäftsausbau von Produkten, insbesondere von Nährstoffprodukten tätig. Die Gesellschaft kann im weiteren im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern und allgemein alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihren Zweck und den Zweck der Gruppengesellschaften zu fördern. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen für Dritte und Gruppengesellschaften erbringen, insbesondere in den Bereichen Management und Finanzierung, sowie Darlehen an Gruppengesellschaften gewähren.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Basel | 14.12.2023 |
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 02.09.2016 | 13.12.2023 | |
KPMG AG | Basel | 29.07.2011 | 01.09.2016 | |
Rutishauser Wirtschaftsprüfung & Beratung | Zürich | 05.10.2010 | 28.07.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Intertek (Suisse SA)
- (Intertek (Switzerland Ltd)
- Intertek (Svizzera SA)
- Intertek Schweiz AG
- Intertek Caleb Brett Schweiz AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Intertek (Schweiz) AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005909996, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Intertek (Schweiz) AG, in Reinach (BL), CHE-110.352.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824924).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazars SA (CHE-183.769.593), in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005824924, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Intertek (Schweiz) AG, in Reinach (BL), CHE-110.352.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005656510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adamski-Tümmers, Magdalena Gisela, deutsche Staatsangehörige, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morach, Rudolf, von Schöftland, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Otte, Dr. Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Kerns, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005656510, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Intertek (Schweiz) AG, in Reinach (BL), CHE-110.352.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehling, Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Feilnbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McCluskey, Ross, britischer Staatsangehöriger, in Beaconsfield (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Adamski-Tümmers, Magdalena Gisela, deutsche Staatsangehörige, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.