Indirizzo
c/o HINDUJA BANQUE (SUISSE) SA
Place de la Fusterie 3BIS
1204 Genève
Informazioni su Interprocura AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Interprocura AG
- Interprocura AG a Genève è una Società anonima nel ramo «Servizi per consulenza manageriale». Interprocura AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 30.08.1982 e ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 04.05.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-103.266.411.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.08.1982
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.007.045-7
IDI/IVA
CHE-103.266.411
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Conseil commercial, financier et juridique aux entreprises et assurances, offre et commercialisation de services financiers, comme acquisition, gestion et aliénation de participations de même type ou d'autres entreprises en Suisse ou à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Genève | 03.11.2005 | 08.01.2017 | |
Ernst & Young SA | Lancy | 26.01.2005 | 02.11.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Interprocura Ltd
- Interprocura SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Interprocura AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005465171, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Interprocura AG, à Genève, CHE-103.266.411 (FOSC du 15.04.2020, p. 0/1004871510). Ekinci Halil Hakan n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Trentini Lorenzo, de Morbio Inferiore, à Prangins, président, et Beaudinot Fabrice, de Worb, à Douvaine, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004871510, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Interprocura AG, à Genève, CHE-103.266.411 (FOSC du 21.04.2017, p. 0/3480423). Pfaeffli Gilbert et Jotti Pierre-Yves ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés.
Administration:
Ekinci Halil Hakan, de et à Genève, président et Bragagnolo Keros, de Bellinzone, à San Antonino, lesquels signent collectivement à deux.
Numero di pubblicazione: 3480423, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Interprocura AG, à Genève, CHE-103.266.411 (FOSC du 09.01.2017, p. 0/3270759). En complément de l'inscription n° 185 du 04.01.2017, dépôt d'un nouvel exemplaire des statuts.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.