Informazioni su Interpeace
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Interpeace
- Interpeace ha sede a Genève ed è attiva. Essa opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari».
- Interpeace è stata costituita nel 02.10.2002.
- L’Organizzazione ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 01.07.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GE è il seguente: CHE-109.994.012.
- Il base di dati IPI contiene attualmente 2 marchi o applicazioni per marchi dell'Organizzazione Interpeace.
- Alexteel SA, Arcahora SA, Atelier Pré-Fleuri SA hanno lo stesso indirizzo come Interpeace.
Dirigenza (19)
i più recenti membri del comitato
Amina Chawahir Mohamed,
Miriam Ferrer,
Marc Secretan,
Itonde Kakoma,
Kathryn Joy Gilmore
i più recenti aventi diritto di firma
Marc Secretan,
Itonde Kakoma,
Samir Qassemi,
Kathryn Joy Gilmore,
Amre Mahmoud Moussa
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.10.2002
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.871.002-5
IDI/IVA
CHE-109.994.012
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Renforcer les capacités des sociétés à gérer les conflits de manière non violente et non coercitive en aidant les acteurs nationaux dans leurs efforts pour développer la cohésion sociale et politique, et aider la communauté internationale (et en particulier les Nations Unies) à jouer un rôle plus efficace pour soutenir les efforts de consolidation de la paix dans le monde (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 17.06.2024 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FORVIS MAZARS SA | Vernier | 04.07.2018 | 16.06.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- International Peacebuilding Alliance INTERPEACE
- WSP International
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
07.08.2024 | attivo | 10906/2024 | |
24.05.2007 | attivo | 52662/2007 |
Ultimi comunicati FUSC: Interpeace
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006072261, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Interpeace, à Genève, CHE-109.994.012 (FOSC du 17.06.2024, p. 0/1006059244). L'inscription no. 11520 du 12.06.2024 est complétée en ce sens que la nouvelle adresse est: Avenue de France 23, 1202 Genève.
Numero di pubblicazione: HR02-1006059244, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Interpeace, à Genève, CHE-109.994.012 (FOSC du 19.02.2024, p. 0/1005965157).
Nouveaux membres du comité:
Ferrer Miriam, des Philippines, à Manille, PHL, et Mohamed Amina Chawahir, du Kenya, à Nairobi, KEN, les deux sans signature. MAZARS SA (CHE-107.861.311) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), à Lancy.
Numero di pubblicazione: HR02-1005965157, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Interpeace, à Genève, CHE-109.994.012, association (FOSC du 06.03.2023, p. 0/1005694128). Vartanova Karina, Delapalme ép. André Nathalie Anne-Marie Sophie et Doss Alan ne sont plus membres du comité;
les pouvoirs de la première sont radiés. Les pouvoirs de Weber Scott sont radiés. Secrétan Marc, de Genève, à Lancy, trésorier et Kakoma Itonde, des USA, à Genève, sont membres du comité avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.