Informazioni su INTEGRA Biosciences Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu INTEGRA Biosciences Holding AG
- INTEGRA Biosciences Holding AG opera nel settore «Esercizio di una società partecipate» ed è attualmente attiva. La sede è a Zizers.
- La dirigenza è composta di 9 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 18.07.2024.
- L’IDI segnalata è CHE-107.023.043.
Dirigenza (9)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Line Stigen Raquet,
Adrian Manuel Oehler,
John Thomas Warren,
Gary Edward Nelson,
Philip Daniel Bodmer
i più recenti aventi diritto di firma
Line Stigen Raquet,
Urs Hartmann,
Sven Linder,
Adrian Manuel Oehler,
Thomas Schrofer
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.09.1993
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zizers
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-350.3.005.383-7
IDI/IVA
CHE-107.023.043
CHE-116.348.219 IVA
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Chur | 24.08.2016 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | St. Gallen | <2004 | 23.08.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- INTEGRA Biosciences Holding SA
- INTEGRA Biosciences Holding Ltd
- INTEGRA Biosciences AG
- Petra - Plastic Chur, A. Gelmi
- Tecuria Engineering AG
- INTEGRA Labortechnik AG
- Petra Labortechnik AG
- Petra-Plastic Chur, A. Gelmi
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: INTEGRA Biosciences Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006088212, Ufficio del registro di commercio Grigioni
INTEGRA Biosciences Holding AG, in Zizers, CHE-107.023.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morscher, Elmar, von Würenlingen, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raquet, Line Stigen, norwegische Staatsangehörige, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005309537, Ufficio del registro di commercio Grigioni
INTEGRA Biosciences Holding AG, in Zizers, CHE-107.023.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Urs, von Zürich, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Duggingen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004789689, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
INTEGRA Biosciences Holding AG, in Zizers, CHE-107.023.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4252159).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Urs, von Zürich, in Duggingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.