Indirizzo
c/o Isabelle Bonvin
Route du Golf 50
3963 Crans-Montana
Informazioni su InovAlp SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu InovAlp SA
- InovAlp SA a Crans-Montana è una Società anonima nel ramo «Gestione fondi». InovAlp SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 16.02.2023 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 02.11.2023.
- InovAlp SA è iscritta nel cantone VS con l’IDI CHE-192.700.212.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.02.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lens
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.023.030-0
IDI/IVA
CHE-192.700.212
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but: a) L'achat, la vente, la location, la gérance de bâtiments ou fonds immobiliers, la construction de bâtiments ou de chalets et toutes autres opérations immobilières et activités annexes, à l'exception des opérations prohibées en Suisse par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE); b) La conception, le développement et la réalisation de tous travaux de décoration, d'ameublement et d'architecture d'intérieur, ainsi que le commerce de textiles; c) L'expertise et le conseil dans le domaine de l'art; galerie, ventes aux enchères et organisation d'événements culturels; d) Les services de family office dans le domaine de la gouvernance, ainsi que des affaires et planification familiales; e) La recherche de locaux en location ou en vente, la recherche et le placement de services de personnel, ainsi que toutes prestations de services, en particulier dans les domaines des professions administratives, médicales et paramédicales. La société peut: effectuer toutes opérations et exercer toutes activités, notamment financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières, en rapport direct ou indirect avec son but; créer des succursales en Suisse et à l'étranger; participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou des garanties de toutes sortes à des actionnaires ou des sociétés du groupe.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: InovAlp SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005875628, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
InovAlp SA, à Lens, CHE-192.700.212, société anonyme (No. FOSC 140 du 21.07.2023, Publ. 1005801716).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Conti, Didier, de Blenio, à Ecublens (VD), directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005801716, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
InovAlp SA, à Lens, CHE-192.700.212, société anonyme (No. FOSC 125 du 30.06.2023, Publ. 1005783654).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Giachin, Stéphane, ressortissant français, à Llucmajor (ES), directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Conti, Didier, de Blenio, à Ecublens (VD), directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005783654, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
InovAlp SA, à Lens, CHE-192.700.212, société anonyme (No. FOSC 45 du 06.03.2023, Publ. 1005694038).
Nouvelle adresse:
c/o Isabelle Bonvin, Route du Golf 50, 3963 Crans VS.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.