Informazioni su Informtec GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Informtec GmbH
- Informtec GmbH ha sede a Bäretswil, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Informtec GmbH ha una persona nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 05.08.2011. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-109.481.379.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.02.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bäretswil
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.024.703-9
IDI/IVA
CHE-109.481.379
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Montage und Vertrieb elektrischer Antriebe, Installationen von Software und Hardware inklusive Vernetzung und Schulungen der Systeme, Design und Produktion von Metallwaren, Handel mit Waren aller Art; kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Informtec GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6285574, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Informtec GmbH, in Bäretswil, CH-020.4.024.703-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2009, S. 24, Publ. 4998942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Marc, von Bäretswil, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Markus, von Oensingen, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 4998942, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Informtec GmbH, in Bäretswil, CH-020.4.024.703-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2008, S. 23, Publ. 4672542). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 26.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numero di pubblicazione: 4672542, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Informtec GmbH, in Bäretswil, CH-020.4.024.703-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2002, S. 18, Publ. 363926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner-Zutter, Gabriela, von Oensingen, in Bäretswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Markus, von Oensingen, in Bäretswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Marc, von Bäretswil, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.