Informazioni su In Invest Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu In Invest Holding SA
- In Invest Holding SA opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Crissier.
- L’azienda è stata costituita nel 05.01.2018.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 09.07.2020.
- L’azienda In Invest Holding SA è iscritta con l’IDI CHE-481.201.998.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.01.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Crissier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.018.450-6
IDI/IVA
CHE-481.201.998
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la prise et la gestion de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières en Suisse et à l'étranger, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, notamment à ses filiales, de tous prêts, avances ou garanties ainsi que l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de marques, brevets et licence (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: In Invest Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004933571, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
In Invest Holding SA, à Conthey, CHE-481.201.998, société anonyme (No. FOSC 6 du 10.01.2018, Publ. 3980225). Par suite de transfert du siège à Crissier, l'entité juridique est inscrite au registre du canton de Vaud. Par conséquent, elle est radiée d'office du Registre du commerce du Valais central.
Numero di pubblicazione: HR02-1004933498, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
In Invest Holding SA, précédemment à Conthey, CHE-481.201.998 (FOSC du 10.01.2018, p. 0/3980225). Siège transféré à Crissier.
Nouvelle adresse:
Chemin de Pré-Fleuri 4, 1023 Crissier. Statuts modifiés le 22 juin 2020.
Nouveau but:
la société a pour but la prise et la gestion de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières en Suisse et à l'étranger, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, notamment à ses filiales, de tous prêts, avances ou garanties ainsi que l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de marques, brevets et licence (pour but complet cf. statuts). Les 100 actions nominatives de CHF 1'000, formant l'entier du capital-actions, sont désormais avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière au sujet du mode de communication aux actionnaires.
Numero di pubblicazione: 3980225, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
In Invest Holding SA, à Conthey, CHE-481.201.998, Route du Sécheron 2, 1964 Conthey, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
20.12.2017.
But:
La prise et la gestion de participations dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières en Suisse et à l'étranger, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, notamment à ses filiales, de tous prêts, avances ou garanties ainsi que l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de marques, brevets et licence.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par lettre recommandée, par fax, par email ou par avis inséré dans la FOSC.
Personne(s) inscrite(s):
Pereira da Mota Gaspar, Ricardo Jorge, ressortissant portugais, à Crissier, administrateur unique, avec signature individuelle. Selon déclaration du 20.12.2017, il est renoncé à un contrôle restreint.