Informazioni su Immotemi SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Immotemi SA
- Immotemi SA da Rivera opera nel ramo «Amministrazione delle aziende gastronomiche» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 06.02.1997.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 09.04.2020.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio TI con l’IDI CHE-103.556.671.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Immotemi SA: Archidesign Sagl, Archinova Sagl, ARKROOM SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.1997
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Monteceneri
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-509.3.004.422-7
IDI/IVA
CHE-103.556.671
Ramo economico
Amministrazione delle aziende gastronomiche
Scopo
La compravendita, la costruzione, la gestione di immobili residenziali e/o commerciali esclusivamente per conto proprio esclusa ogni attività fiduciaria immobiliare. La società potrà inoltre partecipare ad altre società con scopo analogo. Essa può svolgere tutte le operazioni che hanno un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale. La società può costituire filiali, succursali in Svizzera o all'estero.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CF Audit & Consulting SA | Lugano | 08.10.2010 | 01.04.2020 | |
Fiduciaria Poncioni Sagl in liquidazione | Sorengo | 20.01.2005 | 07.10.2010 | |
Trantor Fiduciaria SA | Lugano | <2004 | 19.01.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ribar SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Immotemi SA
Numero di pubblicazione: HR02-1004869542, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Complemento all'iscrizione del registro giornaliero no. 4'378 del 30.03.2020, pubblicata nel FUSC no. 65 del 02.04.2020. Immotemi SA, in Monteceneri, CHE-103.556.671, società anonima (Nr. FUSC 65 del 02.04.2020, Pubbl. 1004864920).
Fatti particolari:
[La disposizione statutaria relativa alla prevista assunzione di beni del 29.01.1997 è abrogata, in quanto sono trascorsi più di 10 anni dalla sua introduzione. La relativa iscrizione nel registro di commercio è quindi cancellata] [no: La società intende in particolare comperare dalla signora Marilena Mariotta, Cadenazzo, la Part. 1156 RFD Minusio, per il prezzo di CHF 430'000.--.]
Numero di pubblicazione: HR02-1004864920, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Ribar SA, in Minusio, CHE-103.556.671, società anonima (Nr. FUSC 196 del 08.10.2010, p.17, Pubbl. 5844372).
Statuti modificati:
25.03.2020.
Nuova ditta:
Immotemi SA.
Nuova sede:
Monteceneri.
Nuovo recapito:
Via Lunghi 10, 6802 Rivera.
Nuovo scopo:
La compravendita, la costruzione, la gestione di immobili residenziali e/o commerciali esclusivamente per conto proprio esclusa ogni attività fiduciaria immobiliare. La società potrà inoltre partecipare ad altre società con scopo analogo. Essa può svolgere tutte le operazioni che hanno un rapporto diretto o indiretto con lo scopo sociale. La società può costituire filiali, succursali in Svizzera o all'estero.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 200 azioni al portatore da CHF 500.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera raccomandata. Secondo dichiarazione del 25.03.2020 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
CF Audit & Consulting SA (CH-514.3.012.485-9), in Lugano, ufficio di revisione.
Numero di pubblicazione: 5844372, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Ribar SA, in Minusio, CH-509.3.004.422-7, società anonima (FUSC no. 133 del 11.07.2008, p. 16, Pubbl. 4569482).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria Poncioni Sagl, in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
CF Audit & Consulting SA (CH-514.3.012.485-9), in Lugano, ufficio di revisione.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.