Informazioni su Immo Scheiwiller AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Immo Scheiwiller AG
- Immo Scheiwiller AG da Ebnat-Kappel opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 10.06.2005 e ha una persona nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 22.04.2015.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SG è il seguente: CHE-112.395.421.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.06.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ebnat-Kappel
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.057.444-3
IDI/IVA
CHE-112.395.421
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Überbauung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen, wobei diese Unternehmen in der Regel den gleichen Zweck verfolgen müssen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 16.06.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Immo Scheiwiller AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2112233, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Immo Scheiwiller AG, in Ebnat-Kappel, CHE-112.395.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2010, S. 13, Publ. 5579100).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiwiller-Andersson, Anton, von Waldkirch, in Ebnat-Kappel, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5579100, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Immo Scheiwiller AG, in Ebnat-Kappel, CH-320.3.057.444-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2009, S. 17, Publ. 5166906).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheiwiller-Andersson, Anton, von Waldkirch, in Ebnat-Kappel, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5166906, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Immo Scheiwiller AG, in Ebnat-Kappel, CH-320.3.057.444-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 11, Publ. 2885018).
Domizil neu:
Kapplerstrasse 51, 9642 Ebnat-Kappel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheiwiller-Andersson, Maj-Britt, von Waldkirch, in Ebnat-Kappel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Patrick, von Kirchberg SG, in Ebnat-Kappel, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.