Informazioni su Immanuel-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Immanuel-Stiftung
- Immanuel-Stiftung da Riehen opera nel ramo «Insegnamento universitario» ed è attiva.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 11.11.1972 e ha 8 persone nella dirigenza.
- Il 30.01.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’Organizzazione Immanuel-Stiftung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.752.132.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Jürg Buchegger,
Daniel Karl Reuter,
Simon Andreas Ganther-Reinalter,
Dr. Felix Hans Oldani,
Dr. Michael Inauen
i più recenti aventi diritto di firma
Jürg Buchegger,
Dr. Felix Hans Oldani,
Prof. Dr. Sascha Peter Götte
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.11.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Riehen
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.7.001.130-4
IDI/IVA
CHE-101.752.132
Ramo economico
Insegnamento universitario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ermöglichung und Förderung des Betriebs einer bibeltreuen evangelisch-theologischen Hochschule, die der Lehre und Forschung dient. Die Stiftung ist deshalb Trägerin der "Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel". Ferner unterstützt sie das bibeltreue Anliegen der Hochschule durch ein ihr unterstelltes Schulungszentrum für Akademiker und Nichtakademiker sowie durch eine eigene Verlagsbuchhandlung (Immanuel-Verlag).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 31.01.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KTB-Treuhand AG | Basel | 28.08.2007 | 30.01.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Immanuel-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005947575, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Immanuel-Stiftung, in Riehen, CHE-101.752.132, Stiftung (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853382).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götte, Prof. Dr. Sascha Peter, von Baar, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR02-1005853382, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Immanuel-Stiftung, in Riehen, CHE-101.752.132, Stiftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2023, Publ. 1005840060).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchegger, Pfr. Dr. Jürg, von Fischingen, in Frauenfeld, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005840060, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Immanuel-Stiftung, in Riehen, CHE-101.752.132, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Alfred, von Riehen, in Riehen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götte, Prof. Dr. Sascha Peter, von Baar, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Götte, Sascha Peter, deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reuter, Daniel Karl, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ganther, Simon Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Inauen, Dr. Michael, von Appenzell, in Bauma, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Inauen, Michael].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.