Informazioni su ILU AG, Zweigniederlassung Horw
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ILU AG, Zweigniederlassung Horw
- ILU AG, Zweigniederlassung Horw ha sede a Horw, è attiva e opera nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- C'é 0 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 25.09.2020, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-245.914.251.
- Aziende con l’indirizzo uguale a ILU AG, Zweigniederlassung Horw: Autowerkstatt Thali GmbH, Eicher Design AG, Eicher Druck AG.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.02.1985
Forma giuridica
Succursale con sede principale nella Svizzera
Domicilio legale dell'azienda
Horw
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.9.011.543-2
IDI/IVA
CHE-245.914.251
CHE-105.917.136 IVA
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Landschaftspflege, Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung, Geoinformatik, Projektierung und Bauleitung unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzes; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen aller Art; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Institut für Landschaftspflege und Umweltschutz ILU Fries Rutz Wanner AG, Zweigniederlassung Horw
- Institut für Landschaftspflege und Umweltschutz ILU Ottomar Lang AG, Zweigniederlassung Horw
- Institut für Landschaftspflege und Umweltschutz ILU Lang Ottomar AG, Zweigniederlassung Horw
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ILU AG, Zweigniederlassung Horw
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004985915, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
ILU AG, Zweigniederlassung Horw, in Horw, CHE-245.914.251, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2007, S.6, Publ. 3945196).
Hauptsitz in:
Uster.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-105.917.136.
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Zeichnungsberechtigten Josef Wanner, Felix Rutz und Dr. Markus Fries werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Josef, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rutz, Felix, von Winterthur und Nesslau-Krummenau, in Regensberg, Mitglied, Sekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Fries, Dr. Markus, von Triengen, in Bäretswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lang, Jutta, von Uster, in Uster, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3945196, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Institut für Landschaftspflege und Umweltschutz ILU Fries Rutz Wanner AG, Zweigniederlassung Horw, in Horw, CH-100.9.011.543-2, Landschaftspflege, Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung, Geoinformatik, Projektierung und Bauleitung unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 191 vom 06.10.2003, S. 10, Publ. 1201260).
mit Hauptsitz in:
Uster.
Firma neu:
ILU AG, Zweigniederlassung Horw.
Domizil neu:
Grisigenstrasse 6, 6048 Horw.
Firma Hauptsitz neu:
ILU AG.
Statuten Hauptsitz:
[Statutenänderung: 21.09.2006.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Josef, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Buchs LU, in Buchs LU];
Rutz, Felix, von Winterthur und Nesslau-Krummenau, in Regensberg, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: von Winterthur und Nesslau].
Numero di pubblicazione: 1201260, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Institut für Landschaftspflege und Umweltschutz ILU Ottomar Lang AG, Zweigniederlassung Horw, in Horw, Landschaftspflege, Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung, Landschaftsforschung, Projektierung und Bauleitung unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzes, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2002, S. 12, Publ. 789280).
mit Hauptsitz in:
Uster.
Firma neu:
Institut für Landschaftspflege und Umweltschutz ILU Fries Rutz Wanner AG, Zweigniederlassung Horw.
Firma Hauptsitz neu:
Institut für Landschaftspflege und Umweltschutz ILU Fries Rutz Wanner AG.
Zweck Hauptsitz neu:
Landschaftspflege, Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung, Geoinformatik, Projektierung und Bauleitung unter besonderer Berücksichtigung des Umweltschutzes;
Beteiligungen;
Übernahme von Vertretungen aller Art;
Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften.
Bemerkungen zum Hauptsitz:
[Statutenänderung: 30.06.2003.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lang, Ottomar, von Uster, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Josef, von Buchs LU, in Buchs LU, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelprokura];
Rutz, Felix, von Winterthur und Nesslau, in Regensberg, Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Fries, Dr. Markus, von Triengen, in Bäretswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bachenbülach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].