Succursale (2)
Informazioni su IFIT Fund Services AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IFIT Fund Services AG
- IFIT Fund Services AG con sede a Zürich è attiva. IFIT Fund Services AG è attiva nel ramo «Gestione fondi».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 25.01.1999.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 09.07.2024.
- IFIT Fund Services AG è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-105.011.767.
- Oltre all’azienda IFIT Fund Services AG sono iscritte 7 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Asteras GmbH, Baldur GmbH, Gabelli & Partners GmbH.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.01.1999
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.022.645-5
IDI/IVA
CHE-105.011.767
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Unternehmung ist die Erbringung von Administrations- und Beratungsdienstleistungen für und im Zusammenhang mit ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, jedoch nicht die Tätigkeit als Kapitalanlagegesellschaft oder Kreditinstitut. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Unternehmungen finanzieren, sich an Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte durchführen, die mit diesen Zwecken direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 13.02.2015 | 16.07.2017 | |
Trevisca AG | Baar | <2004 | 12.06.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- IFIT Fund Services Ltd
- IFIT Fund Services SA
- Fund Advisers Admin AG
- Arbicue AG
- a flywork AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IFIT Fund Services AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006079087, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFIT Fund Services AG, in Zürich, CHE-105.011.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, S.0, Publ. 3647755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Dominique, von Küttigen, in Hirzel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saager, Oliver, von Obersiggenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3647755, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFIT Fund Services AG, in Zürich, CHE-105.011.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446193). Gemäss Erklärung vom 30.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3446193, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFIT Fund Services AG, in Zürich, CHE-105.011.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351799).
Statutenänderung:
07.02.2017.
Zweck neu:
Der Zweck der Unternehmung ist die Erbringung von Administrations- und Beratungsdienstleistungen für und im Zusammenhang mit ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, jedoch nicht die Tätigkeit als Kapitalanlagegesellschaft oder Kreditinstitut. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Unternehmungen finanzieren, sich an Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und verwerten sowie alle Geschäfte durchführen, die mit diesen Zwecken direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.