Informazioni su IFIT Corporate + Compliance AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IFIT Corporate + Compliance AG
- IFIT Corporate + Compliance AG a Zürich è una Società anonima nel ramo «Servizi per consulenza manageriale». IFIT Corporate + Compliance AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 14.07.2005.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 13.05.2024.
- L’azienda IFIT Corporate + Compliance AG è iscritta con l’IDI CHE-112.447.331.
- Asteras GmbH, Baldur GmbH, Gabelli & Partners GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.07.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.028.520-7
IDI/IVA
CHE-112.447.331
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere betreffend Compliance und Risiko Management. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Managementdienstleistungen, von Rechtsberatung mit Einschluss von Gesellschaftsgründungen, von Steuerberatung, die Übernahme von oder die Unterstützung der Geschäftsführung von Gesellschaften, die Ausübung von Treuhandmandaten sowie ganz allgemein die wirtschaftliche Beratung von Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen jeglicher Art beteiligen. Sie kann ferner alle Geschäfte durchführen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und/oder finanzieren, sich im In- und Ausland an andern Gesellschaften beteiligen, Dritte vertreten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (4)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Zürich | 13.01.2016 | 09.01.2018 | |
Balmer-Etienne AG | Luzern | 10.10.2013 | 27.10.2015 | |
Trevisca AG | Baar | 22.05.2006 | 09.10.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- AES Commodities AG
- IFIT advisory AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IFIT Corporate + Compliance AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006029788, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFIT Corporate + Compliance AG, in Zürich, CHE-112.447.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2018, Publ. 3978567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braine, Liliane Marie-Louise, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3978567, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFIT Corporate + Compliance AG, in Zürich, CHE-112.447.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2017, Publ. 3540709). Gemäss Erklärung vom 22.12.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3540709, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFIT Corporate + Compliance AG, in Zürich, CHE-112.447.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220663).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Johannes Michael, von Tobel-Tägerschen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.