Indirizzo
Stationsstrasse 10c
8545 Rickenbach Sulz
Informazioni su IFCON GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IFCON GmbH
- IFCON GmbH a Rickenbach Sulz è una Società a garanzia limitata nel ramo «Servizi per consulenza PR». IFCON GmbH è attiva.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 23.05.2024, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-105.617.220.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.2000
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rickenbach (ZH)
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.022.150-1
IDI/IVA
CHE-105.617.220
Ramo economico
Servizi per consulenza PR
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung im Bereich Bordunterhaltung, Kommunikation im und zum Flugzeug usw. (InFlight-Consulting), das International Fundraising Consulting (Spendenberatungen für nationale und internationale Organisationen), Immobilien Finanzierungen Consulting (Beratung bei Immobilien Finanzierungen) sowie andere Beratungen und Tätigkeiten aller Art in den erwähnten Gebieten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder ähnliche Unternehmungen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IFCON GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006037550, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFCON GmbH, in Rickenbach (ZH), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laasner, Diane Mary, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Gabriela, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].
Numero di pubblicazione: 4372953, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
IFCON GmbH, in Schlatt (TG), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, Publ. 5409310). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rickenbach ZH im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4371871, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFCON GmbH, bisher in Schlatt (TG), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, Publ. 5409310).
Statutenänderung:
03.07.2018.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Stationsstrasse 10c, 8545 Rickenbach Sulz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Karl, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Diane Mary, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Gabriela, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.