Succursale (1)
Informazioni su ID ELECTRONIC SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu ID ELECTRONIC SA
- ID ELECTRONIC SA ha sede a Massongex ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza dell’azienda ID ELECTRONIC SA è composta da una persona.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 09.02.2022.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-108.002.641.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.05.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Massongex
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.005.503-6
IDI/IVA
CHE-108.002.641
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Toutes affaires commerciales, mobillières et immobilières, notamment dans le domaine de l'électronique et de ses applications; toutes opérations et participations convergentes
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Turin & Associés SA | Collombey-Muraz | <2004 | 09.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- ID Electronic SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: ID ELECTRONIC SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005401662, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
ID ELECTRONIC SA, à Massongex, CHE-108.002.641, société anonyme (No. FOSC 240 du 10.12.2008, p.23, Publ. 4773006).
Nouvelle succursale:
Bex (CHE-143.341.941).
Numero di pubblicazione: 4773006, Ufficio del registro di commercio Vallese
ID ELECTRONIC SA, à Massongex, CH-621.3.005.503-6, société anonyme (FOSC no 17 du 27.01.2004, p. 15, publ. 2089140).
Modification des statuts:
1.12.2008.
Communications:
Communications aux actionnaires: par avis inséré dans la FOSC ou pli recommandé pour les convocations aux AG;
par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration de l'administrateur unique du 01.12.2008, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Personnes et signatures radiées:
Tanferri née Krebs, Claire, de Wattenwil, à Bex, secrétaire, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Serge Turin SA, à La Tour-de-Peilz, organe de révision;
Luthi, Michel, de Linden, à Bex, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Tanferri, Gianni, citoyen italien, à Bex, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président].
Numero di pubblicazione: 2089140, Ufficio del registro di commercio Vallese
ID ELECTRONIC SA, à Massongex, toutes affaires commerciales, mobillières et immobilières, notamment dans le domaine de l'électronique et de ses applications (FOSC no 13 du 21.01.2002, p. 17).
Personne et signature radiée:
Mena, Philippe, citoyen français de Saint-Ursen, à Bex, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Luthi, Michel, de Linden, à Bex, administrateur, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.