Informazioni su IBPS Switzerland
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu IBPS Switzerland
- IBPS Switzerland opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva. La sede è a Gelfingen.
- L’Organizzazione è stata costituita nel 04.09.1996.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 27.04.2023. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-110.401.223.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Li-Ya Chou,
Yuen Yi Liu,
Jui-Yi Lin,
Mei-Chu Fan,
Pei-Yi Tsai
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.09.1996
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Hitzkirch
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.7.018.889-1
IDI/IVA
CHE-110.401.223
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führung eines Zentrums für Chinesen und andere interessierte Personen in der Schweiz für gesellschaftliche, kulturelle und religiöse Anlässe, insbesondere auch für die Einführung von Kindern und Jugendlichen in die chinesische Sprache und Kultur; Beteiligung an wohltätigen Projekten und Institutionen in der ganzen Welt; Erwerb, Überbauung, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften; Aufnahme von Darlehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft | Hünenberg | 08.08.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: IBPS Switzerland
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005733350, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBPS Switzerland, in Hitzkirch, CHE-110.401.223, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wu, Yi Chen, australische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Chiu, Sheung Lin Florence, britische Staatsangehörige, in Antwerpen (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lee, Yuen Ching, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Houang, Ting Lai, französische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lin, Jui-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Hitzkirch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift];
Chou, Li-Ya, deutsche Staatsangehörige, in Hitzkirch, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liu, Yuen Yi, deutsche Staatsangehörige, in Hitzkirch, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fan, Mei-Chu, britische Staatsangehörige, in Paris (FR), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tsai, Pei-Yi, taiwanische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005017843, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBPS Switzerland, in Hitzkirch, CHE-110.401.223, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, S.0, Publ. 7211544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chong, Suit Heong, Bürgerin von Malaysia, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huynh, Thanh Lan, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiu, Sheung Lin Florence, britische Staatsangehörige, in Antwerpen (BE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lee, Yuen Ching, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CHE-110.254.695), in Hünenberg, Revisionsstelle [bisher: Allmen AG, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg (CH-170.3.026.650-0)].
Numero di pubblicazione: 7211544, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IBPS Switzerland, in Hitzkirch, CH-100.7.018.889-1, Stiftung (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, S. 12, Publ. 4916410).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huynh Luu, Le Thuong, von Visp, in Visp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trinh, Kiet Gia, australische Staatsangehörige, in Le Grand-Saconnex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chou, Li-Ya, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liu, Yuen Yi, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.