Informazioni su HV Technologies AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HV Technologies AG
- HV Technologies AG con sede a Zeiningen è attiva. HV Technologies AG è attiva nel ramo «Altre libere professioni».
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 22.03.2017. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’IDI segnalata è CHE-114.571.315.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Dominique Bolliger,
Alain Bolliger,
Priska Bolliger-Gloggner
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Dominique Bolliger,
Alain Bolliger,
Priska Bolliger-Gloggner
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.11.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zeiningen
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.031.066-6
IDI/IVA
CHE-114.571.315
Ramo economico
Altre libere professioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Unternehmens im Bereich der Hochspannungs- und Energietechnik; kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten..
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HV Technologies AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3418873, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HV Technologies AG, in Zeiningen, CHE-114.571.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 07.11.2008, Publ. 4723562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Martin, von Basel, Bellwald und Blitzingen, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolliger, Dr. Dominique, von Schmiedrued, in Alexandria (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4723562, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
HV Technologies AG, in Zeiningen, CH-400.3.031.066-6, Belchenweg 3, 4314 Zeiningen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.10.2008.
Zweck:
Betrieb eines Unternehmens im Bereich der Hochspannungs- und Energietechnik;
kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren sowie Zweigniederlassungen errichten..
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen erfolgen schriftlich, per Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionären.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 29.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bolliger, Alain, von Schmiedrued, in Zeiningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bolliger-Gloggner, Priska, von Schmiedrued, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Holzer, Martin, von Basel, Blitzingen und Bellwald, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.