Informazioni su HUBERLAB.AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HUBERLAB.AG
- HUBERLAB.AG a Aesch BL è una Società anonima nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». HUBERLAB.AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda HUBERLAB.AG è composta da 6 persone. L’azienda è stata costuita nel 20.06.1968.
- Il 22.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BL con l’IDI CHE-107.941.358.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Joyce Ann Heidinger,
Brian Michael Wall,
Benjamin Ross Travis
i più recenti aventi diritto di firma
Fatbardh Xhema,
Joyce Ann Heidinger,
Nicola Mele,
Brian Michael Wall,
Benjamin Ross Travis
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.06.1968
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.916.713-5
IDI/IVA
CHE-107.941.358
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Artikeln für den Labor- und Spitalbedarf und die Erbringung von damit zusammenhängenden Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern und alle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie ist insbesondere berechtigt, Gesellschaften im In- und Ausland zu gründen/zu errichten oder sich an diesen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Avanta Audit AG | Baar | 15.12.2022 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 11.02.2022 | 14.12.2022 | |
Urs Baumann & Partner AG | Reinach (BL) | 08.05.2019 | 10.02.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- HUBERLAB.LTD
- Huber & Co. AG, Reinach
- Huber & Co AG, Reinach
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HUBERLAB.AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006090458, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HUBERLAB.AG, in Aesch (BL), CHE-107.941.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784624).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duchaussoy, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Xhema, Fatbardh, französischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005784624, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HUBERLAB.AG, in Aesch (BL), CHE-107.941.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2023, Publ. 1005777869).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heidinger, Joyce Ann, kanadische Staatsangehörige, in Holland, Ohio (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005777869, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
HUBERLAB.AG, in Aesch (BL), CHE-107.941.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2022, Publ. 1005629331).
Statutenänderung:
24.05.2023.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statuarischer Bestimmungen.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.