Informazioni su hu swiss GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu hu swiss GmbH
- hu swiss GmbH ha sede a Schattdorf, è attiva e opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 28.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: hu swiss GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.06.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Schattdorf
Ufficio del registro di commercio
UR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-120.4.000.177-1
IDI/IVA
CHE-496.532.843
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere im Bereich Brandschutz und Hygienesysteme, sowie den Handel mit Feuerwehr- und Sicherheitsmaterial im Brand- und Elementarschutz, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- hu swiss GmbH in Liquidation
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: hu swiss GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005806150, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
hu swiss GmbH, in Schattdorf, CHE-496.532.843, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443219).
Domizil neu:
Schachengasse 11, 6467 Schattdorf.
Numero di pubblicazione: 4443219, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
hu swiss GmbH, in Schattdorf, CHE-496.532.843, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber-Erni, Brigitte, von Bauma und Oberkirch, in Buttisholz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Gerhard, von Oberkirch, in Buttisholz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3313111, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
Berichtigung des im SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Id. 3'298'285, publizierten TR-Eintrags Nr. 48 vom 18.01.2017 hu swiss GmbH, in Schattdorf, CHE-496.532.843, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2017, Publ. 3298285). Mit Entscheid vom 30.11.2016 hat das Obergericht des Kantons Uri den Konkurs widerrufen. [nicht: Mit Entscheid vom 30.11.2017 hat das Obergericht des Kantons Uri den Konkurs widerrufen.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.