Informazioni su HPC Services GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HPC Services GmbH
- HPC Services GmbH ha sede a Allenwinden, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di automobili».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 06.08.2013.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 13.07.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZG è il seguente: CHE-421.631.013.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.08.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Baar
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.4.012.051-2
IDI/IVA
CHE-421.631.013
Ramo economico
Fabbricazione di automobili
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Dienstleistungen und Lösungen aller Art auf dem Gebiet des Fahrzeugbaus, Fahrzeughandels sowie damit zusammenhängenden Zubehörs; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HPC Services GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005794657, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HPC Services GmbH, in Baar, CHE-421.631.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2019, Publ. 1004548679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Thomas, von Luzern, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häller, Raphael, von Egolzwil, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004548679, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HPC Services GmbH, in Zug, CHE-421.631.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975287).
Statutenänderung:
08.01.2019.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerbergstrasse 31, 6319 Allenwinden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Numero di pubblicazione: 1975287, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
HPC Services GmbH, in Zug, CHE-421.631.013, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2013, Publ. 1047599).
Statutenänderung:
23.01.2015.
Stammkapital neu:
CHF 40'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Mit Statutenänderung vom 23.01.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herz, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bättig, Thomas, von Luzern, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Häller, Raphael, von Egolzwil, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.