Succursale (5)
Informazioni su Howden Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Howden Schweiz AG
- Howden Schweiz AG da Zug opera nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni» ed è attiva.
- Howden Schweiz AG ha 12 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 09.07.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone ZG con l’IDI CHE-110.055.782.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 8 altre aziende attive. Queste includono: airhosted GmbH, Axon Pension Xperts AG, beeinDRUCKEN AG.
Dirigenza (12)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Felix Christian Jenny,
Sergio Raffaello Capuzzi,
Urs Burger,
Boško Adamovic,
Massimiliano Contino
i più recenti aventi diritto di firma
Felix Christian Jenny,
Cyrill Sennhauser,
Goran Smitran,
Mark Bachmann,
Markus Schwendener
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.04.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.026.644-3
IDI/IVA
CHE-110.055.782
CHE-154.107.881 IVA
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt, auf eigene oder fremde Rechnung, direkt oder treuhänderisch, (i) die Vermittlung und/oder Beratung im Bereich der Versicherungen und Rückversicherungen verschiedener und spezieller Risiken sowie (ii) die Vermarktung von Produkten im Versicherungs- und Rückversicherungssektor sowie (iii) die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement, Expertenwesen und Unternehmensorganisation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern; oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Darlehen für eigene Rechnung, für Rechnung verbundener Unternehmungen oder für fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäfte für verbundene Unternehmungen und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Zürich | 12.01.2024 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Progressia Wirtschaftsprüfung AG | Freienbach | 19.09.2005 | 18.12.2023 | |
Taxalis Treuhand AG Wetzikon | Wetzikon (ZH) | 09.09.2004 | 18.09.2005 | |
HMR Management & Treuhand AG | Altendorf | <2004 | 04.10.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Howden Svizzera SA
- Howden Switzerland Ltd.
- Howden Suisse SA
- Howden SA
- Howden AG
- Howden Ltd.
- Howden BCZ Versicherungsbroker AG
- Howden BCZ Insurance Broker Ltd
- Howden BCZ Courtier d'Assurances SA
- Howden BCZ Broker di Assicurazioni SA
- BrokerCenterZürichsee AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Howden Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006079467, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Howden Schweiz AG, in Zug, CHE-110.055.782, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2024, Publ. 1006061014).
Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-441.153.778).
Numero di pubblicazione: SR01-0000011468, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 25.06.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 21.06.2024, 24.06.2024 Öffentlich einsehbar bis: 25.06.2027 Meldungsnummer: Publizierende Stelle BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich Schuldenruf infolge Fusion nach FusG RVA Versicherungsbroker AG und MSV Holding GmbH und MD Broker AG und Born Consulting AG mit Howden Schweiz AG
Herr Ciril Härdi Schiffbaustrasse 2
Numero di pubblicazione: SR01-0000011352, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 21.06.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 24.06.2024, 25.06.2024 Öffentlich einsehbar bis: 21.06.2025 Meldungsnummer: Publizierende Stelle BDO AG, Schiffbaustrasse 2, 8005 Zürich Schuldenruf infolge Fusion nach FusG RVA Versicherungsbroker AG und MSV Holding GmbH und MD Broker AG und Born Consulting AG mit Howden Schweiz AG
- Veröffentlichung Übertragende Organisation: RVA Versicherungsbroker AG CHE-114.392.540 Talgut-Zentrum 5 3063 Ittigen MSV Holding GmbH CHE-206.137.130 c/o: Martin Ulrich Stuber Hausmattstrasse 17 3063 Ittigen MD Broker AG CHE-160.511.701 Brown-Boveri-Strasse 5 8050 Zürich Born Consulting AG CHE-115.188.798 Mingerstrasse 12 3014 Bern bachmann & partner ag CHE-109.351.541 Industriestrasse 8 6300 Zug Argenius Risk Experts AG CHE-372.577.369 Brown-Boveri-Strasse 5 8050 Zürich Übernehmende Organisation: Howden Schweiz AG CHE-110.055.782 Industriestrasse 8 6300 Zug Publikation der Fusion im SHAB: 04.04.2024 Rechtliche Hinweise: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG). Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Parteien können innerhalb der angegebenen Frist Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Partei verlangen. Ergänzende rechtliche Hinweise: Im Rahmen einer Kettenfusion sind die übertragenden Organisationen von der Howden Schweiz AG (im Zeitpunkt der Fusion: Howden AG) übernommen worden. Frist: 04.07.2024 (3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion) Kontaktstelle: BDO AG
Herr Ciril Härdi Schiffbaustrasse 2
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.