Informazioni su Hotz Brand Consultants AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hotz Brand Consultants AG
- Hotz Brand Consultants AG ha sede a Steinhausen ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Servizi per consulenza manageriale».
- Hotz Brand Consultants AG è stata costituita nel 11.06.2015.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 19.12.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-401.359.227.
- Aziende con lo stesso indirizzo: Brand Leadership Management AG, Calydo AG, extrablack AG.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Pascal Charrière,
Sascha Salis,
Giulia Bruschi,
Fabian Viktor Hotz,
Olaf Gijseman
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.06.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Steinhausen
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.039.774-3
IDI/IVA
CHE-401.359.227
CHE-143.204.439 IVA
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung von Beratungs-, Entwicklungs- und Implementierungsleistungen bei Fragen zur markenorientierten Unternehmensführung, zum Markenmanagement, zur Markenentwicklung, zu Culture und Change, zu Sales und Marketing, zu E-Commerce und digitaler Kommunikation und Analytics; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
aidoo controllit ag | Zug | 16.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Brand Leadership AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
Celsys | 22.05.2017 | attivo | 55300/2017 |
Ultimi comunicati FUSC: Hotz Brand Consultants AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005914033, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hotz Brand Consultants AG, in Steinhausen, CHE-401.359.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005812905).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Dr. Stefan Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Generaldirektor oder dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005812905, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hotz Brand Consultants AG, in Steinhausen, CHE-401.359.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781527).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charrière, Pascal, von Estavayer, in Sursee, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005781527, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hotz Brand Consultants AG, in Steinhausen, CHE-401.359.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518583).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salis, Sascha, slowenischer Staatsangehöriger, in Bonaduz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.