Informazioni su Hostellerie des Berges SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hostellerie des Berges SA
- Hostellerie des Berges SA con sede a Chippis è attiva. Hostellerie des Berges SA è attiva nel ramo «Bonifica dei terreni».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 26.05.2021.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.263.457.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.2001
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Chippis
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.005.864-3
IDI/IVA
CHE-109.263.457
Ramo economico
Bonifica dei terreni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Achat de la parcelle No (1354), commune de Chippis; exploitation, gérance, location du restaurant et de l'hôtel des Berges à Chippis
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PLURIAUDIT SA | Lugano | 29.12.2010 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Studio fiduciario e di consulenza di Monica Muto | Bellinzona | 29.06.2009 | 28.12.2010 | |
Fiduciaria Fontana SA | Chiasso | 17.03.2005 | 28.06.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hostellerie des Berges SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005193279, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Hostellerie des Berges SA, à Chippis, CHE-109.263.457, société anonyme (No. FOSC 235 du 02.12.2020, Publ. 1005037595).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Milesi, Gabriele, de Onsernone, à Agno, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Milesi, Fabio, de Onsernone, à Agno, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: HR02-1005037595, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Hostellerie des Berges SA, à Chippis, CHE-109.263.457, société anonyme (No. FOSC 254 du 29.12.2010, p.30, Publ. 5966390).
Nouvelle adresse:
Rue de Bellerive 12, 3965 Chippis.
Autres adresses:
c/o Gabriele Milesi, Via Ginnasio 4, 6982 Agno [précédemment: c/o Gabriele Milesi, Via Ginnasio, 6982 Agno].
Inscription ou modification de personne(s):
Milesi, Gabriele, de Onsernone, à Agno, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
Milesi, Fabio, de Onsernone, à Agno, administrateur, avec signature individuelle;
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), à Lugano, organe de révision [précédemment: Pluriservice Fiduciaria SA (CH-514.3.000.888-4)].
Numero di pubblicazione: 5966390, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Hostellerie des Berges SA, à Chippis, CH-626.3.005.864-3, société anonyme (No. FOSC 122 du 29.06.2009, p. 38, Publ. 5098626).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Studio fiduciario e di consulenza di Monica Muto, à Bellinzona (CH-500.1.001.742-9), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Pluriservice Fiduciaria SA (CH-514.3.000.888-4), à Lugano, organe de révision.