Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Hôpital de Moutier SA
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.06.2018
Cancellazione dal registro delle imprese
26.06.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Moutier
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.074.384-7
IDI/IVA
CHE-291.901.292
Ramo economico
Esercizio di ospedali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société fournit des prestations hospitalières et ambulatoires relevant des soins de base et spécialisés, conformément à la loi sur les soins hospitaliers (LSH) et à la loi sur l'assurance-maladie (LAMal). Elle peut assumer d'autres tâches objectivement proches de son domaine d'activité principal. La société peut créer des succursales, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir et aliéner des immeubles, titres, brevets et d'autres droits de protection ainsi que faire toutes les opérations et conclure tous les contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 20.06.2018 | 25.06.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hôpital de Moutier SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1005777537, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hôpital de Moutier SA, à Moutier, CHE-291.901.292, société anonyme (No. FOSC 40 du 27.02.2023, Publ. 1005687839). Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société "Réseau de l'Arc SA", à Saint-Imier (CHE-105.935.631). La société est radiée par suite de fusion.
Numero di pubblicazione: HR02-1005687839, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hôpital de Moutier SA, à Moutier, CHE-291.901.292, société anonyme (No. FOSC 128 du 05.07.2022, Publ. 1005512175).
Inscription ou modification de personne(s):
Eggli, Angelo, de Feuerthalen, à Muri b. Bern (Muri bei Bern), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Leu, Robert Prof. Dr., de Rohrbachgraben, à Biel-Benken BL (Biel-Benken), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Sartori, Dominique, de Onsernone, à Moutier, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil d'administration, directeur, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005512175, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hôpital de Moutier SA, à Moutier, CHE-291.901.292, société anonyme (No. FOSC 216 du 05.11.2021, Publ. 1005327490).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mérillat, Fabien, de Perrefitte, à Perrefitte, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Belleux, Nicolas, de Morges, à Morges, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
von Overbeck, Jan, de Plaffeien, à St-Prex (Saint-Prex), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.