Indirizzo
c/o Franziska Schmutz-Schaffner
Hüslimattweg 6
4448 Läufelfingen
Informazioni su Homburg Wohn AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Homburg Wohn AG
- Homburg Wohn AG con sede a Läufelfingen è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Homburg Wohn AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 26.10.2009.
- Il 08.04.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-115.160.067.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Franziska Schmutz,
Andrea Franziska Gysin-Schmutz,
Karin Gysin-Schmutz,
Regula Schmutz
i più recenti aventi diritto di firma
Franziska Schmutz,
Andrea Franziska Gysin-Schmutz,
Karin Gysin-Schmutz,
Regula Schmutz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.10.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Läufelfingen
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.013.178-8
IDI/IVA
CHE-115.160.067
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Errichtung von Immobilien sowie deren Verwaltung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Homburg Wohn AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006003210, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Homburg Wohn AG, in Läufelfingen, CHE-115.160.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004537267).
Domizil neu:
c/o Franziska Schmutz-Schaffner, Hüslimattweg 6, 4448 Läufelfingen.
Numero di pubblicazione: HR02-1004537267, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Homburg Wohn AG, in Läufelfingen, CHE-115.160.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3498009).
Domizil neu:
c/o Franziska Schmutz, Weihermattweg 11, 4448 Läufelfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Hans Rudolf, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Franziska, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3498009, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Homburg Wohn AG, in Läufelfingen, CHE-115.160.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2974019).
Domizil neu:
Weihermattweg 11, 4448 Läufelfingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Bernhard, von Leuggern, in Läufelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, Christian, von Leuggern, in Läufelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerosa, Dr. Stephan, von Chiasso, in Läufelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rickenbacher, Erich, von Zeglingen, in Läufelfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmutz, Hans Rudolf, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin-Schmutz, Andrea, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin-Schmutz, Karin, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Franziska, von Läufelfingen, in Läufelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmutz, Regula, von Läufelfingen, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.