Informazioni su HM Handel GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu HM Handel GmbH
- HM Handel GmbH ha sede a Dürnten ed è attiva. Essa opera nel ramo «Commercio di beni di consumo».
- La dirigenza dell’azienda HM Handel GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 24.02.2014.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 18.08.2016. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio ZH è il seguente: CHE-297.817.477.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.02.2014
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Dürnten
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.052.126-3
IDI/IVA
CHE-297.817.477
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Produkten aller Art, insbesondere im Gastronomie Nonfood-Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann, sofern die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sind, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- HM Handel LLC
- HM Handel SAGL
- HM Handel SARL
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: HM Handel GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3009041, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HM Handel GmbH, in Dürnten, CHE-297.817.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, Publ. 2807421).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiser, Hansjürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Bernardino-Kleiser, Marianne, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2807421, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HM Handel GmbH, in Dürnten, CHE-297.817.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619299).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleiser, Hansjürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1619299, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
HM Handel GmbH, in Dürnten, CHE-297.817.477, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2014, Publ. 1369797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleiser, Hansjürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Dürnten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernardino-Kleiser, Marianne, von Zürich, in Dürnten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.