Informazioni su Hiroki AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hiroki AG
- Hiroki AG da Winkel opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Hiroki AG fondata il 03.02.2021 è composta da una persona.
- Il 04.07.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZH con l’IDI CHE-408.864.331.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.02.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Winkel
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.049.739-1
IDI/IVA
CHE-408.864.331
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, das Halten und den Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hiroki AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075215, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005350695).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Nagaya Immobilien AG, in Winkel (CHE-375.807.034), gemäss Fusionsvertrag vom 18.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 584'583.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 513'874.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005350695, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005093976).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levis, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Thomas, von Wil (SG), in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005093976, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hiroki AG, in Winkel, CHE-408.864.331, Rigistrasse 2, 8185 Winkel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.02.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Überbauung, das Halten und den Verkauf von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Wertschriften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Des Weiteren kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von Patrick André Friedländer, Olivier Levis, beide von und in Zürich und Thomas Peter Moser, von Wil SG, in Winkel ZH das unter der Bezeichnung "Patrick Friedländer, Olivier Levis und Thomas Moser" geführte Geschäft der einfachen Gesellschaft gemäss Verträge vom 02.02.2021 und Übernahmebilanz per 30.11.2020 mit Aktiven von CHF 3'549'000.00 und Passiven von CHF 2'049'000.00, wofür 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'200'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Einladungen zur Generalversammlung erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Thomas, von Wil (SG), in Winkel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Levis, Olivier, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.