Indirizzo
c/o Hektor Leuenberger
Dorf 33A
4937 Ursenbach
Informazioni su Hinterarnialp-Aktiengesellschaft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hinterarnialp-Aktiengesellschaft
- Hinterarnialp-Aktiengesellschaft da Ursenbach opera nel ramo «Agricoltura (diversa)» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Hinterarnialp-Aktiengesellschaft è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 06.06.1922.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 15.03.2022.
- L'IDI della azienda è CHE-100.261.386.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Daniel Käser,
Fritz Widmer,
Philipp Leuenberger,
Armin Neuenschwander,
Martin Appoloni
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.06.1922
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ursenbach
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.3.008.167-6
IDI/IVA
CHE-100.261.386
Ramo economico
Agricoltura (diversa)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt, durch Bewirtschaftung ihrer Weiden den Aktionären zu ermöglichen, ihr Jungvieh auf rationelle Weise zu sömmern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hinter-Arni-Alp-Gesellschaft
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hinterarnialp-Aktiengesellschaft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005427118, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hinterarnialp-Aktiengesellschaft, in Ursenbach, CHE-100.261.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2022, Publ. 1005407827).
Domizil neu:
c/o Hektor Leuenberger, Dorf 33A, 4937 Ursenbach.
Numero di pubblicazione: HR02-1005407827, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hinterarnialp-Aktiengesellschaft, in Ursenbach, CHE-100.261.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, S.0, Publ. 1597315). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Hans Rudolf, von Köniz, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger-Greub, Hektor, von Ursenbach, in Ursenbach, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Fritz, von Heimiswil, in Heimiswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Käser, Daniel, von Madiswil, in Leimiswil (Madiswil), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appoloni, Martin, von Wynigen, in Oeschenbach, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuenberger, Philipp, von Ursenbach, in Sumiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neuenschwander, Armin, von Trub, in Auswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1597315, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hinterarnialp-Aktiengesellschaft, in Ursenbach, CHE-100.261.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2009, S. 2, Publ. 5007762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Hans, von Lützelflüh, in Leimiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Hans Rudolf, von Köniz, in Sumiswald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Widmer, Fritz, von Heimiswil, in Heimiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.