Indirizzo
c/o Thomas Hintermann
Sonnenweg 1
5712 Beinwil am See
Informazioni su Hermine Eichenberger-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Hermine Eichenberger-Stiftung
- Hermine Eichenberger-Stiftung da Beinwil am See opera nel ramo «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 5 persone. L’Organizzazione è stata costuita nel 11.02.1992.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 23.09.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: Hermine Eichenberger-Stiftung.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Markus Steiner,
Peter Gloor,
Thomas Hintermann,
Thomas Wiederkehr
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.02.1992
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Beinwil am See
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.010.324-8
IDI/IVA
CHE-110.386.948
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von alten, armen, kranken und gebrechlichen Einwohnern der Gemeinde Beinwil am See. Unterstützungen können auch ausgerichtet werden, wenn nicht alle vorgenannten Voraussetzungen gegeben sind, solange die Leistungen einen echten sozialen Charakter haben. Die Stiftung dient nicht dazu, die gesetzliche Sozialhilfe zu entlasten, sondern sie will ermöglichen, zusätzliche Bedürfnisse der Destinatäre zu decken und abzufangen. Die Unterstützungen dürfen nur an Einzelpersonen geleistet werden, können andererseits auch regelmässig über eine soziale Einrichtung (Altersheim, Altenpflege, Altersarbeit Kirche usw.) zugesprochen werden, damit Einzelempfänger in den Genuss kommen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 28.06.2011 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Savoy Treuhand AG | Aarau | 08.02.2007 | 27.06.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Eichenberger Hermine-Stiftung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hermine Eichenberger-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005568119, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hermine Eichenberger-Stiftung, in Beinwil am See, CHE-110.386.948, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005472268).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwyter, Mark, von Lachen, in Beinwil am See, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merz, Christina, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hintermann, Thomas, von Beinwil am See, in Beinwil am See, Präsident des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wiederkehr, Thomas, von Gontenschwil, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005472268, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hermine Eichenberger-Stiftung, in Beinwil am See, CHE-110.386.948, Stiftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800292).
Urkundenänderung:
07.10.2021.
Zweck neu:
Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von alten, armen, kranken und gebrechlichen Einwohnern der Gemeinde Beinwil am See. Unterstützungen können auch ausgerichtet werden, wenn nicht alle vorgenannten Voraussetzungen gegeben sind, solange die Leistungen einen echten sozialen Charakter haben. Die Stiftung dient nicht dazu, die gesetzliche Sozialhilfe zu entlasten, sondern sie will ermöglichen, zusätzliche Bedürfnisse der Destinatäre zu decken und abzufangen. Die Unterstützungen dürfen nur an Einzelpersonen geleistet werden, können andererseits auch regelmässig über eine soziale Einrichtung (Altersheim, Altenpflege, Altersarbeit Kirche usw.) zugesprochen werden, damit Einzelempfänger in den Genuss kommen.
Organisation neu:
[gestrichen aufgrund geänderterte Eintraugngsvorschriften gem. Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV].
Numero di pubblicazione: HR02-1004800292, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hermine Eichenberger-Stiftung, in Beinwil am See, CHE-110.386.948, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Marianne, von Linden, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Christina, von Menziken, in Beinwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.