Indirizzo
c/o HPF Revisions- und Wirtschaftsberatungs-AG
Bahnhofplatz 2a
5400 Baden
Informazioni su Heritag AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Heritag AG
- Heritag AG da Baden opera nel ramo «Servizi fiduciari» ed è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 21.11.2022.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-103.328.615.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.1983
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.005.252-5
IDI/IVA
CHE-103.328.615
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Erbteilungen, Vermögensverwaltungen sowie von Treuhandgeschäften; die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten, überbauen und verkaufen, sich bei andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
IMS Revision AG | Baden | 03.10.2005 | 26.05.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Heritag
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Heritag AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005609086, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Heritag AG, in Baden, CHE-103.328.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S.2, Publ. 5648534).
Domizil neu:
c/o HPF Revisions- und Wirtschaftsberatungs-AG, Bahnhofplatz 2a, 5400 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biland, Dr. Fridolin, von Birmenstorf AG, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Biland, Dr. Beatrice, von Birmenstorf AG, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Roland, von Schinznach, in Schinznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Käser, Regula, von Schinznach, in Schinznach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5648534, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Heritag, in Baden, CH-400.3.005.252-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2005, S. 1, Publ. 3043162).
Statutenänderung:
03.12.2009.
Firma neu:
Heritag AG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3043162, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Heritag, in Baden, CH-400.3.005.252-5, Erbteilungen, Vermögensverwaltungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 05.09.2000, S. 6063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- & Steuerberatungsbüro Stefan Irniger, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.